Nominations au Comité Exécutif du Groupe Total
September 02 2019 - 5:53AM
Business Wire
Regulatory News:
Deux nouveaux membres ont rejoint le Comité exécutif de Total
(Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT).
Depuis le 1er août 2019, Jean-Pierre Sbraire est
directeur Financier Groupe et membre du Comité exécutif de Total,
suite au départ en retraite de Patrick de La Chevardière.
Depuis le 19 août 2019, Helle Kristoffersen est
directrice générale Strategy-Innovation et membre du Comité
exécutif de Total. Cette fonction était précédemment assurée par
Philippe Sauquet, qui se consacre désormais à son rôle de directeur
général Gas Renewables & Power.
Le Comité exécutif de Total est désormais composé de :
- Patrick Pouyanné, Président-directeur général
- Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production
- Helle Kristoffersen, directrice générale
Strategy-Innovation
- Momar Nguer, directeur général Marketing & Services
- Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie
- Philippe Sauquet, directeur général Gas Renewables &
Power
- Jean-Pierre Sbraire, directeur Financier Groupe
- Namita Shah, directrice générale People & Social
Responsibility
« La diversité des profils est un vecteur d’innovation et de
progrès au sein de l’entreprise. Je suis donc très heureux
d’accueillir les nouveaux membres au sein du Comité exécutif qui
compte désormais deux femmes » a commenté Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total. Fin 2018, Total s’est fixé un
nouvel objectif visant à atteindre plus de 20% de femmes dans les
Comités de Direction des branches et des grandes directions
fonctionnelles.
À propos de Total
Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et
commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité
bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie
meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au
plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition
est de devenir la major de l’énergie responsable.
Helle Kristoffersen
Helle Kristoffersen débute sa carrière en 1989 à la banque
Lazard Frères. En 1991, elle rejoint le groupe Bolloré. En 1994,
elle rejoint Alcatel où elle restera jusqu’en 2010. Elle a été
notamment directrice Stratégie d’Alcatel puis d’Alcatel-Lucent.
Helle Kristoffersen rejoint le groupe Total en janvier 2011 en
tant que directrice adjointe puis directrice Stratégie et
Intelligence Economique. Le 1er septembre 2016, elle devient
directrice Stratégie et Secrétariat général de la branche Gas,
Renewables & Power. En 2019, elle est nommée directrice
générale Strategy-Innovation et membre du Comité exécutif de
Total.
Danoise et Française, Helle Kristoffersen est diplômée de
l'École Normale Supérieure (Ulm), de l'École Nationale de la
Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE), et est
également titulaire d'une maîtrise d'économétrie de l’Université
Paris I. Elle est ancienne auditrice de l’Institut des Hautes
Études de Défense Nationale (IHEDN) et Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Jean-Pierre Sbraire
Jean-Pierre Sbraire a débuté sa carrière dans le groupe Total en
1990 au sein de la direction Trading & Shipping. En 1995, il
rejoint l’Exploration-Production, occupant différents postes à
Paris et au Nigeria dans les domaines de la finance, de l’économie
et de la négociation d’affaires nouvelles.
En 2005, il est nommé secrétaire général des filiales de Total
au Venezuela. En 2009, il devient, à la direction Financière du
Groupe, le responsable des Opérations Financières pour les filiales
de l’Exploration-Production.
En 2012, il est nommé directeur Acquisition Bruts Equités à la
direction Trading & Shipping. De septembre 2016 à septembre
2017, il occupe les fonctions de Trésorier du Groupe. Il devient
ensuite directeur Financier adjoint. En 2019, il est nommé
directeur Financier Groupe et membre du Comité exécutif.
Jean-Pierre Sbraire est diplômé de l’ENSTA ParisTech et d’un
master de l’IFP School.
* * * * *
Avertissement
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins
d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en
découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient
directement ou indirectement une participation sont des personnes
morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa
responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant
desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et «
Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés
uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous »,
« nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire
référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.
Ce document peut contenir des informations et déclarations
prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses
économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur
et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune
de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité
vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de
mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison
d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des
déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs
contenus dans ce document.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190902005077/fr/
Total Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l
presse@total.com l @TotalPress Relations investisseurs : +44 (0)207
719 7962 l ir@total.com
TOTAL (NYSE:TOT)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
TOTAL (NYSE:TOT)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024